2008-05-21: Nicht mehr Geschäftsführer: Tatoli, Dagmar, Vettelschoß, *24.03.1972. Bestellt als Geschäftsführer: Bauer, Frank, Vettelschoß, *22.04.1964, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-12-22: Die Gesellschafterversammlung vom 16.12.2015 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital, Stammeinlagen) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 10.000,00 EUR auf nunmehr 35.000,00 EUR beschlossen. Neues Stammkapital: 35.000,00 EUR.
2016-06-21: Die Gesellschafterversammlung vom 13.06.2016 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung der Firma und des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Neue Firma: bauerkamine GmbH. Neuer Unternehmensgegenstand: Handwerksleistungen im Ofen- und Luftheizungsbau Handwerk, sowie der Handel mit Kaminöfen und Zubehör, Elektroheizungen, Schornsteinen, Kamineinsätzen, ferner die Kaminbauplanung sowie die Vermittlung von Handwerksleistungen.
2016-07-15: Die Gesellschafterversammlung vom 06.07.2016 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Neue Firma: bauer kamine gmbH.