2021-02-12: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 22.12.2020. Geschäftsanschrift: Konrad-Adenauer-Ufer 83, 50668 Köln. Gegenstand: die Entwicklung, Wartung, der Betrieb und der Vertrieb einer oder mehrerer Softwareplattform, von Technologieprodukten und Technologiedienstleistungen. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Wauer, Robert, Obergurig, *20.11.1977, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-10-19: Bestellt als Geschäftsführer: Kranz, Jürgen, Waldbröl, *04.06.1969, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-10-27: Nicht mehr Geschäftsführer: Wauer, Robert, Obergurig, *20.11.1977.