2006-06-19: Bestellt als Geschäftsführer: Puzicha, Jörg, Mönsheim, *03.02.1966.
2007-03-26: Nicht mehr Geschäftsführer: Steinbrink, Gernot.
2009-01-19: Die Gesellschafterversammlung vom 17.06.2008 hat die mehrfache Änderung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere die Änderung in § 3 (Stammkapital) beschlossen.
2009-03-30: Geschäftsanschrift: Am Hauptbahnhof 6, 60329 Frankfurt am Main.
2015-11-25: Der mit der Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH, Hofheim AmTaunus (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 34128) am 19.01.2004 abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag zum Ablauf des 31.12.2013 aufgehoben. Mit der Rhein-Main-Verkehsrverbund GmbH, Hofheim am Taunus (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 34128) als herrschendem Unternehmen ist am 18.12.2013 ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 12.05.2014 zugestimmt. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der Gesellschaft, deren Forderungen begründet worden sind, bevor die Eintragung der Beendigung des Vertrags in das Handelsregister nach § 10 HGB bekannt gemacht worden ist, ist vom anderen Vertragsteil Sicherheit zu leisten, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach dieser Bekanntmachung zu diesem Zweck bei ihm melden.
2017-05-26: Die Gesellschafterversammlung vom 22.05.2017 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 6 (Geschäftsführung und Vertretung) und 12 (Aufgaben des Aufsichtsrates) beschlossen.
2017-09-08: Geändert, nun: Geschäftsführer: Puzicha, Jörg, Glashütten, *03.02.1966, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-05-03: Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen: Gennaro, Marco Felice Benevento, Maintal, *17.12.1967; Dr. Kohoutek, Sven, Rodgau, *15.04.1976; Sturm, Peter, Neu-Anspach, *24.01.1958; Völker, Bernd Josef, Kassel, *19.03.1962.
2021-05-17: Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen: Dr. Sturm, Peter, Neu-Anspach, *24.01.1958.