2019-08-21: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 15.08.2019. Geschäftsanschrift: Gänswad 11 - 13, 74523 Schwäbisch Hall. Gegenstand: Die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Industrieautomation und Roboter-Automatisierung sowie die Herstellung und der Vertrieb von Roboteranlagen. Stammkapital: 50.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Baier, Thomas, Oberrot, *13.07.1968, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-10-14: Bestellt als Geschäftsführer: Fröhlich, Maurice, Schwäbisch Hall, *22.11.1986; Heck, Daniel Jürgen, Dürrholz, *23.05.1979. Nicht mehr Geschäftsführer: Baier, Thomas, Oberrot, *13.07.1968.
2021-06-28: Nicht mehr Geschäftsführer: Fröhlich, Maurice, Schwäbisch Hall, *22.11.1986.