2017-11-30: Nicht mehr Geschäftsführer: Schroff, Susanne, Zürich/ Schweiz, *28.10.1965; Taraba, Michael, Straubenhardt, *26.09.1957. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Arnswald, Christoph, Ettlingen, *01.12.1968. Personenbezogene Daten von Amts wegen ergänzt bei Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen: Hofmann, Rainer Karl, Siegen/Frankreich, *16.04.1964.
2017-12-22: Die Gesellschafterversammlung vom 20.12.2017 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz, Geschäftsjahr) beschlossen.