2008-08-04: Die Gesellschafterversammlung vom 25.06.2008 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital und Stammeinlagen) beschlossen. Nicht mehr Geschäftsführer: Treutner, Matthias Frank, Kassel, *08.06.1969.
2016-09-29: Neue Geschäftsanschrift: Große Rosenstraße 21, 34117 Kassel.