2007-06-15: Firma: Neunundachtzigste TVG Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH Sitz: Berlin Gegenstand: Die Verwaltung eigener Vermögenswerte. Stamm- bzw. Grundkapital: 25.000 EUR Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer:; 1.Fiedler, Birgit, *17.12.1974, Schönwalde; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertretenmit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer:; 2.Greifeld, Jeannine, *27.03.1981, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertretenmit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 16.01.2007.
2007-08-09: Firma: sMeet Communications GmbH Gegenstand: Das Management und die Verwaltung eigenen Vermögens sowie die technische Entwicklung und operative Umsetzung lT-gestützter Kornmunikations- und Kollaborationslösungen (Entwicklung, Erwerb, Vermarktung, Beratung und Verwertung sowohl internetbasierter, als auch eigenständig nutzbarer Technologien. Nicht mehr Geschäftsführer:; 1. Fiedler, Birgit; Nicht mehr Geschäftsführer:; 2. Greifeld, Jeannine; Geschäftsführer:; 3. Bonello, Burckhardt, *23.01.1973, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer:; 4. Dr. Bouteiller, Philipp, *03.05.1968, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Rechtsform: Durch Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom 12. und 23.07.2007 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 (Firma und Sitz, Geschäftsjahr), § 2 (Gegenstand) und § 3 (Stammkapital)..
2009-04-06: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift:; Gipsstraße 5, 10119 Berlin Nicht mehr Geschäftsführer:; 3. Bonello, Burckhardt; Nicht mehr Geschäftsführer:; 4. Dr. Bouteiller, Philipp; Geschäftsführer:; 5. Funke, Sebastian, *02.09.1980, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer:; 6. Köhn, Reinhard, *15.02.1972, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2010-12-29: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift:; Ohlauer Str. 43, 10999 Berlin.
2013-05-17: Nicht mehr Geschäftsführer:; 6. Köhn, Reinhard.
2014-03-04: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Zimmerstraße 79/80, 10117 Berlin
2015-07-30: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Torstraße 19, 10119 Berlin
2018-01-23: Nicht mehr Geschäftsführer: 5. Funke, Sebastian; Geschäftsführer: 7.
Bublies, Henning, *12.09.1986, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: Nicht mehr Prokurist: 1. Prill, Yvonne
2018-06-04: Geschäftsführer: 8.
Merks, Joost, *06.12.1982, Zaltbommel/Niederlande; Nicht mehr Geschäftsführer: 7. Bublies, Henning; Prokura: 2.
Bublies, Henning, *12.09.1986, Berlin; Einzelprokura
2019-10-10: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Hausvogteiplatz 11 A, 10117 Berlin; Prokura: Nicht mehr Prokurist: 2. Bublies, Henning