2007-03-14: Die Gesellschafterversammlung vom 07.12.2006 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Sitz und Stammkapital. Neuer Sitz: Bamberg. Neues Stammkapital: 46.150,00 EUR. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Gaufer, Andreas, Bischberg-Trosdorf, *10.05.1978; Hofmann, Johannes, Bamberg, *04.04.1981. Einzelprokura: Gaufer, Andreas, Bischberg-Trosdorf, *10.05.1978; Hofmann, Johannes, Bamberg, *04.04.1981.
2009-04-24: Die Gesellschafterversammlung vom 05.03.2009 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 13.750,00 EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: § 4 (Stammkapital, Stammeinlagen). Geschäftsanschrift: Hainstraße 14, 96047 Bamberg. Neues Stammkapital: 59.900,00 EUR.
2012-11-02: Bestellt: Geschäftsführer: Hofmann, Johannes, Bamberg, *04.04.1981, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Rother, Rainer, München, *02.06.1979. Prokura erloschen: Hofmann, Johannes, *04.04.1981.
2014-12-24: Die Gesellschafterversammlung vom 11.12.2014 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 18.750,00 EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Stammkapital. Neues Stammkapital: 78.650,00 EUR.
2017-06-07: Die Gesellschafterversammlung vom 17.05.2017 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 29.492,00 EUR und die Änderung des § 4 der Satzung beschlossen. Neues Stammkapital: 108.142,00 EUR.
2017-08-31: Die Gesellschafterversammlung vom 13.06.2017 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 5.407,00 EUR und die Änderung des § 4 der Satzung beschlossen. Neues Stammkapital: 113.549,00 EUR.
2017-10-21: Die Gesellschafterversammlung vom 19.09.2017 hat die Änderung des § 1 Abs. 1 der Satzung beschlossen. Neue Firma: safectory GmbH. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Hofmann, Johannes, Bamberg, *04.04.1981, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Geschäftsführer: Siegel, Roberto, Berlin, *21.09.1972, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-07-02: Die Gesellschafterversammlung vom 14.03.2019 mit Nachtrag vom 21.03.2019 hat die Änderung der §§ 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14e, 14f, 15, 18 und 19 (Nebenleistungspflichten, Informationsrecht, Ergebnisverwendung, Geschäftsführung, Gesellschafterversammlung, Gesellschafterbeschlüsse, Beirat, Verfügung, Mitveräußerungsrechte, Mitnahmerecht, Einziehung, Wettbewerbsverbot und Auflösung) der Satzung beschlossen.
2019-08-08: Die Gesellschafterversammlung vom 05.07.2019 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 13.910,00 EUR und die Änderung des § 4 der Satzung beschlossen. Neues Stammkapital: 127.459,00 EUR.