2016-12-06: Geschäftsführer: 3.
Schwarzwälder, Katrin, *17.12.1982, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16.11.2016 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 6 .
2018-10-22: Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Schwarzwälder, Katrin
2020-06-12: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Schwarzwälder, Fritz