2012-11-19: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 11.10.2012. Geschäftsanschrift: Böblinger Straße 21, 71088 Holzgerlingen. Gegenstand: Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen insbesondere die Übernahme der Geschäftsführung als persönlich haftender Gesellschafter bei der Sectus Sicherheitslösungen GmbH & Co. KG, Sitz Holzgerlingen. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Brunk, Michael, Weil im Schönbuch, *14.06.1977; Maisch, Patrick, Leonberg, *09.01.1979, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-08-20: Die Gesellschafterversammlung vom 15.08.2014 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag um 100,00 EUR auf 25.100,00 EUR erhöht. Firma geändert; nun: Sectus Sicherheitslösungen GmbH. Gegenstand geändert; nun: Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung, Instandhaltung und Wartung von Einbruch- und Brandmeldeanlagen, von Überwachungsanlagen, von Gas- und Rauchwarnanlagen und von Fluchttürsteuerungen, sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Sicherheitstechnik für Gebäude. Stammkapital nun: 25.100,00 EUR.
2015-02-13: Nicht mehr Geschäftsführer: Maisch, Patrick, Stuttgart, *09.01.1979.
2016-06-02: Neue Geschäftsanschrift: Böblinger Straße 88, 71088 Holzgerlingen.
2018-02-20: Bestellt als Geschäftsführer: Finger, Klaus, Weil im Schönbuch, *19.04.1968, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Brunk, Michael, Weil im Schönbuch, *14.06.1977.
2018-12-06: Bestellt als Geschäftsführer: Debus, Konstantin, Mainhardt, *05.10.1986, einzelvertretungsberechtigt. Nicht mehr Geschäftsführer: Finger, Klaus, Weil im Schönbuch, *19.04.1968.