2005-05-17: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Bach, Daniel, Montabaur, *27.02.1972.
2008-07-21: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Reichartz, Ralf, Köln, *11.04.1964 und Schumann, Gerhard, Netphen, *05.03.1956.
2008-10-02: Die Gesellschafterversammlung vom 22.09.2008 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 (Firma), § 3 (Stammkapital), § 15 (Bekannmachungen beschlossen. Neue Firma: sic architekten gmbh.
2010-07-08: Nicht mehr Geschäftsführer: Stephan-Jasper, Uwe, Bonn, *26.06.1955.
2010-07-26: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: König, Jörg, Hürth, *25.02.1967.
2012-06-18: Die Gesellschafterversammlung vom 11.06.2012 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Der Gesellschaftsvertrag ist insgesamt neu gefasst. Neuer Unternehmensgegenstand: die Erbringung von Architekten- und lngenieurleistungen aller Art auf Basis der HOAI (keine Geschäfte im Sinne des § 34 c Gewerbeordnung), sowie ferner die Wahrnehmung der Berufsaufgaben nach § 1 BauKaG NRW.
2016-01-04: Nicht mehr Geschäftsführer: Bach, Daniel, Köln, *27.02.1972.