2010-08-23: Änderung zu Nr. 1:; Vertretungsmacht geändert, nunmehr; Geschäftsführer:; Seefranz, Alexander; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2011-01-25: Prokura: Nicht mehr Prokurist:; 2. Dr. Maaßen, Anke.
2014-04-02: Firma: sifin diagnostics gmbh; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 15.11.2013 ist der Gesellschaftsvertrag abgeändert in § 1 (Firma).
2016-06-17: Gegenstand: Die Entwicklung, Herstellung, Vertrieb und Handel von Diagnostika und deren Komponenten für die Anwendung in der Humanmedizin, Veterinärmedizin und Lebensmitteldiagnostik ; die Entwicklung, Herstellung, Vertrieb und Handel von Nährmedien und deren Komponenten für mikrobiologische Analytik und Hygienekontrolle in der Humanmedizin, Veterinärmedizin, Lebensmittel- und Umweltanalytik, Pharma- und Kosmetikindustrie. Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 26.02.2016ist der Gesellschaftsvertrag abgeändert in § 2 und darüber hinaus insgesamt neu gefasst.
2019-04-12: Prokura: 3.
Krause, Susanne, *27.08.1967, Schönwalde-Glien; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen; Nicht mehr Prokurist: 1. Vasel, Martina
2020-03-25: Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16.01.2020 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 7 Ziffer 6.