2009-11-06: Die Gesellschafterversammlung vom 21.10.2009 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Geschäftsjahr) beschlossen.
2010-03-29: Bestellt Geschäftsführer: Conrady, Uwe, Hamburg, *17.01.1964, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-03-09: Änderung zur Geschäftsanschrift: Vorsetzen 35, 20459 Hamburg. Ausgeschieden Geschäftsführer: Lemmermann, Stefanie, Hamburg, *14.08.1970. Bestellt Geschäftsführer: Dr. Hermann, Paul Philipp, Berlin, *04.03.1982, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.