2011-07-06: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 10.04.2006, geändert am 14.11.2008. Die Gesellschafterversammlung vom 26.05.2011 hat die Sitzverlegung von Unna (bisher Amtsgericht Hamm HRB 5645) nach Jüchen und mit ihr die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Absatz 2 (Sitz) beschlossen. Geschäftsanschrift: Polostraße 1, 41363 Jüchen. Gegenstand: die Entwicklung und der Betrieb von Dienstleistungs- und Handelsbetrieben mit Kfz-Werkstätten, Kfz-Zubehörshops und Autovermietung sowie der Handel mit Kfz-Ersatzteilen, Reifen und Zubehör; ferner die Vergabe von Franchiselizenzen für den Betrieb von Dienstleistungs- und Handelsbetrieben mit Kfz-Werkstätten und Zubehörshops. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinschaftlich oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Saemisch, Detlef, Düsseldorf, *29.08.1955.
2012-02-22: Die Gesellschafterversammlung vom 08.02.2012 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages insgesamt unter Beibehaltung der Bestimmungen über Firma, Sitz, Gegenstand, Stammkapital und Allgemeine Vertretungsregelung beschlossen.
2016-03-03: Nach Änderung des Wohnsitzes: Geschäftsführer: Saemisch, Detlef, Meerbusch, *29.08.1955.
2022-05-06: Prokura geändert; nunmehr: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Lehmann, Stefan, Jüchen, *09.06.1979. Einzelprokura: Arqueles Morales, José Rodrigo, Berlin, *28.01.1967.
2022-05-24: Nach Berichtigung der personenbezogenen Daten, nunmehr Einzelprokura: Morales, José Rodrigo Arqueles, Berlin, *28.01.1967.