2007-08-06: Die Gesellschafterversammlung vom 31.05.2007 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. (2) und mit ihr die Sitzverlegung von Schwelm nach Gevelsberg beschlossen.
2021-02-03: Die Gesellschafterversammlung hat am 07.01.2021 beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um EUR 435,41 auf EUR 26.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital, Geschäftsanteile) zu ändern. Die Satzung wurde insgesamt neu gefasst. Neues Stammkapital: 26.000,00 EUR. Nicht mehr Geschäftsführer: Schmoll, Thomas, Diplom-Kaufmann, Ennepetal. Bestellt als Geschäftsführer: Karl, Marvin, Schwelm, *07.06.1979, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.