2006-05-31: Geschäftsführer:; Reichelt, Iris, *06.12.1963, Berlin; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2014-01-16: Geschäftsführer: 3.
Hansen, Dennis, *25.04.1983, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten; Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Reichelt, Iris
2019-07-26: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Kindler, Thomas