2005-12-22: Die Gesellschafterversammlung vom 19.12.2005 hat § 10 (Einziehung und Zwangsabtretung von Geschäftsanteilen) und § 13 (Abfindung ausscheidender Gesellschafter) des Gesellschaftsvertrages geändert.
2008-01-17: Die Gesellschafterversammlung vom 18.12.2007 hat eine Neufassung des Gesellschaftsvertrages - mit Ausnahme der §§ 1 und 2 (Firma, Sitz und Unternehmensgegenstand) - beschlossen. Bestellt als Geschäftsführer: Klaus, Bärbel, geb. Scheer, Wuppertal, *14.01.1966, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Änderung der Vertretungsregelung nunmehr: Geschäftsführer: Klaus, Matthias, Wuppertal, *08.02.1967.
2008-01-24: Berichtigend eingetragen: Geschäftsführer: Klaus, Matthias, Wuppertal, *08.02.1967, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2010-08-19: Geschäftsanschrift: Robertstr. 6, 42107 Wuppertal. Nicht mehr Geschäftsführer: Klaus, Bärbel, Wuppertal, *14.01.1966. Nach Änderung der Vertretungsbefugnis Geschäftsführer: Klaus, Matthias, Remscheid, *08.02.1967, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-12-03: Nicht mehr Geschäftsführer: Klaus, Matthias, Remscheid, *08.02.1967. Bestellt als Geschäftsführer: Klaus, Bärbel, Wuppertal, *14.01.1966, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-01-26: Die Gesellschafterversammlung vom 20.01.2022 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Neue Firma: tal.de GmbH. Änderung zur Geschäftsanschrift: Uellendahler Str. 353, 42109 Wuppertal. Nicht mehr Geschäftsführer: Klaus, Bärbel, Wuppertal, *14.01.1966. Bestellt als Geschäftsführer: Riedel, Thomas, Wuppertal, *18.01.1968, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Görts, Oliver, Wuppertal, *31.05.1981, einzelvertretungsberechtigt. Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Eischet, Frank, Köln, *21.02.1970.
2022-02-16: Aufgrund Berichtigung des Vornamens nunmehr Geschäftsführer: Görts, Olivier, Wuppertal, *31.05.1981, einzelvertretungsberechtigt.
2022-04-20: Die Gesellschafterversammlung vom 28.03.2022 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.