2006-09-29: Bestellt Geschäftsführer: Stumpf, Martin, Hamburg, *15.04.1962, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2009-05-08: Familienname geändert: Geschäftsführer: Stumpf, Barbara, Hamburg, *18.10.1960, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.