2008-01-07: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 21.12.2007. Gegenstand: Konzeption und Umsetzung innovativer Marketingkonzepte mit klassischen und insbesondere auch mit elektronischen Medien. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Die Geschäftsführer können von den Beschränkungen des § 181 BGB allgemein befreit werden. Geschäftsführer: Kopf, Ulrike, geb. Maier, Seelbach, *07.07.1972, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-01-28: Nicht mehr Geschäftsführer: Kopf, Ulrike, geb. Maier, Seelbach, *07.07.1972. Bestellt als Geschäftsführer: Kopf, Martin Benedikt, Seelbach, *21.03.1964, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Kopf, Ulrike Lioba, geb. Maier, Seelbach, *07.07.1972.