2013-03-20: Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Schaudig, Ute, Aschheim, *05.10.1953.
2016-12-30: Bestellt: Geschäftsführer: Jobmann, Torsten, Braunau am Inn / Österreich, *18.08.1974, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-02-28: Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Ismaninger Str. 7 c, 85609 Aschheim. Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Schaudig, Sabine Carolin, Aschheim, *29.12.1983.
2022-02-26: Bestellt: Geschäftsführer: Schaudig, Sabine Carolin, Aschheim, *29.12.1983, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Schaudig, Lothar, Diplom-Ingenieur, Aschheim. Prokura erloschen: Schaudig, Sabine Carolin, Aschheim, *29.12.1983.