2008-06-11: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 29.05.2008. Gegenstand des Unternehmens: Erstellen von Datenvernetzungen und Rechenzentren in Europa. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Brux, Jürgen, Berlin, *25.04.1967; Schätzel, Hans, Oberbergkirchen, *15.01.1974, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2009-08-19: Nach versehentliche Rötung neu vorgetragen: Geschäftsführer: Brux, Jürgen, Berlin, *25.04.1967, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-11-29: Die Gesellschafterversammlung vom 23.05.2016 hat die Änderung der §§ 9 und 14 (Wettbewerbsverbot) der Satzung beschlossen. Bestellt: Geschäftsführer: Wolf, Jana, Brieselang, *09.11.1969, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-06-02: Personendaten geändert, nun: Geschäftsführer: Hiob-Brux, Jana, Brieselang, *09.11.1969, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.