2007-11-15: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 28.08.2007. Gegenstand: Die Installation von Photovoltaikanlagen, vergleichbarer Anlagen und die Ausführung der damit verbundenen Arbeiten. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Tito, Frank, Horn-Bad Meinberg, *26.04.1965; Tito, Doris, Horn-Bad Meinberg, *10.02.1966, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-01-24: Nicht mehr Geschäftsführer: Tito, Doris, Horn-Bad Meinberg, *10.02.1966.
2021-01-07: Die Gesellschaft ist aufgelöst. Sämtliche Liquidatoren vertreten gemeinsam. Nunmehr bestellt als Liquidator: Tito, Frank, Horn-Bad Meinberg, *26.04.1965, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.