2007-09-03: Nicht mehr Geschäftsführer:; 2. Färber, Wolfgang; Geschäftsführer:; 3. Ganzenmüller, Ralf, *04.02.1967, Wohltorf; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten Prokura: 1. Stammerjohann, Carsten, *16.04.1965, Norderstedt; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen.
2008-01-23: Prokura: 2. Dombrowski, Wolfgang, *27.01.1963, Lübeck; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen.
2010-03-22: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift:; Kolonnenstraße 26, 10829 Berlin Prokura: Nicht mehr Prokurist:; 2. Dombrowski, Wolfgang; 3. Drews, Hans-Peter, *02.02.1955, Mölln; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen.
2012-01-19: Prokura: 4. Hasselmann, Harald, *22.03.1962, Ismaning; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen.
2014-02-27: Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Ganzenmüller, Ralf; Geschäftsführer: 4.
Braun, Peter, *13.07.1968, Friedberg; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
2014-10-08: Prokura: 5.
Michael, Tobias, *17.06.1973, Hamburg; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen; 6.
Sauer, Ilka, *01.05.1968, Hamburg; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen; Nicht mehr Prokurist: 4. Hasselmann, Harald
2015-04-10: Prokura: Nicht mehr Prokurist: 1. Stammerjohann, Carsten; 7.
Allerstorfer, Thomas, *07.11.1977, Dreieich; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
2016-12-19: Prokura: Nicht mehr Prokurist: 6. Sauer, Ilka
2018-02-23: Prokura: 8.
Heydenreich, Christoph Wilhelm, *04.05.1967, Hamburg; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
2018-08-03: Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Braun, Peter; Geschäftsführer: 5.
Hellich, Martin, *09.02.1972, Wentorf; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
2019-02-20: Prokura: 9.
van Rossem, Janet, geb. Rinke, *11.04.1964, Hamburg; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
2019-08-08: Prokura: Nicht mehr Prokurist: 8. Heydenreich, Christoph Wilhelm
2021-07-06: Nicht mehr Geschäftsführer: 5. Hellich, Martin; Geschäftsführer: 6.
Ganzenmüller, Ralf Thomas, *04.02.1967, Aumühle; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten; Prokura: 10.
Hellich, Martin, *09.02.1972, Wentorf; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen; Nicht mehr Prokurist: 3. Drews, Hans-Peter
2022-03-17: Prokura: 11.
Uebelacker, Julia Ute, *17.07.1979, Neumarkt in der Oberpfalz; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen; 12.
Volkovsk´kyy, Dmytriy, *19.06.1985, Kleinmachnow; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen; Nicht mehr Prokurist: 9. van Rossem, Janet, geb. Rinke; Nicht mehr Prokurist: 10. Hellich, Martin