2008-02-05: Nicht mehr Geschäftsführer: Hoffmann, Helmut. Geschäftsführer: Gärtner, Mathias, *29.04.1964, Falkenberg (Elster); mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten..
2008-02-05: Firma: uemet GmbH Gegenstand: Entwicklung , die Herstellung und der Vertrieb von Gehäusekomponenten aus Metall. Stammkapital: 405.000,00 EUR Die Gesellschafterversammlung vom 21.11.2007 hat die Firmen- und Gegenstandsänderung, die Umstellung des Stammkapitals auf EUR, die Stammkapitalerhöhung um 3.635,87 EUR auf 405.000,00 EUR und die vollständige Neufassung des Geselllschaftsvertrages beschlossen. Insbesondere wurde geändert: § 1 (Firma, Sitz)und § 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 4 (Stammkapital, Gesellschafter, Stammeinlagen)..
2010-01-29: Sitz: Die Eintragung betreffend den Sitz ist von Amts wegen aufgrund Gemeindegebietsreform wie folgt berichtigt:; Uebigau-Wahrenbrück..
2018-03-19: Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Gärtner, Mathias; Geschäftsführer: 3.
Hoffmann, Helmut, *27.07.1941, Falkenberg/Elster OT Schmerkendorf; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2019-02-15: Prokura: 1.
Brockmeier, Mathias, *02.02.1980, Herzberg ; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
2020-04-17: Vorstand: Geschäftsführer: 4.
Brockmeier, Mathias, geb. Lehmann, *02.02.1980, Herzberg ; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: Nicht mehr Prokurist: 1. Brockmeier, Mathias; 2.
Stolz, Udo, *20.03.1973, Herzberg ; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen