2011-11-22: Geschäftsführer:; 2. Thiel, Markus, *14.08.1969, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Prokura: Nicht mehr Prokurist:; 1. Thiel, Markus.
2016-10-07: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Dandyk, Rainer A. Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 30.09.2016 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 3 , § 5 Ziffer 3 (Geschäftsführung), § 6 Ziffer 2 und 3 (Gesellschafterversammlung, Gesellschafterbeschlüsse), § 7 (Wettbewerbsverbot) und § 8 (Jahresabschluss und Gewinnverwendung).
2017-01-25: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Leibnizstraße 60, 10629 Berlin
2021-04-15: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Thiel, Markus; Geschäftsführer: 3.
Thiel-Jankiewicz, Dorota, *14.07.1969, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen