2019-04-03: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Dawedeit, Heiko; Geschäftsführer: 2. Dawedeit, Marius, *04.12.1986, Bremen; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten; Geschäftsführer: 3. Dr. Dawedeit, Christoph, *31.01.1985, Bremen; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
2021-09-09: Firma:urban.immo GmbH; Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 18.08.2021 sind die Firma und der Gesellschaftsvertrag entsprechend in § 1 geändert.