2016-06-27: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Hauptstraße 6 B, 10317 Berlin
2021-01-26: Vertretungsregelung: Ist ein Liquidator bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Liquidatoren bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Liquidatoren oder durch einen Liquidator in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Änderung zu Nr. 1: nunmehr; Liquidator: Dr. Franke, Ottfried, *21.10.1956, Berlin; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Milzkott, Rainer-Erwin; Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft ist durch Gesellschafterbeschluss aufgelöst.
2022-07-20: Rechtsverhaeltnis: Die Liquidation ist beendet.
Die Firma ist erloschen.