2011-02-28: Änderung zur Geschäftsanschrift: Hühnermarkt 19, 52062 Aachen.
2015-08-12: Nicht mehr Geschäftsführer: van Hout, Jörg, Aachen, *27.02.1969. Bestellt als Geschäftsführer: van Hout, Johannes Egidius Firmin Antonius - genannt Jan -, Aachen, *05.03.1942, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.