2012-12-18: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft stets einzeln zu vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden. Nicht mehr Geschäftsführer: Rzaza, Jochen, Gewerkschaftssekretär, Düsseldorf. Bestellt als Geschäftsführer: Wilde, Ralf Gerd, Frankfurt, *12.05.1963.
2013-01-03: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft stets einzeln zu vertreten. Jeder Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
2014-02-14: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Trostmann, Hans-Christian, Bergisch Gladbach, *01.02.1960.
2016-09-14: Die Gesellschafterversammlung vom 08.09.2016 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages und damit insbesondere die Änderung des Gegenstands des Unternehmens beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Die Förderung der Bildung sowie die Förderung von Wissenschaft und Forschung, um ArbeitnehmerInnen in die Lage zu versetzen, ihre gesellschaftliche Situation zu erkennen und zu verbessern. Daneben soll die gesellschaftliche Kommunikation in allen öffentlichen Bereichen gefördert und weiterentwickelt werden. Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch Bildungsberatung, Planung und Durchführung von Bildungsmaßnahmen aller Art sowie die Förderung und Durchführung von Forschungsmaßnahmen.
2017-05-04: Bestellt als Geschäftsführer: Trostmann, Hans-Christian, Bergisch Gladbach, *01.02.1960, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Trostmann, Hans-Christian, Bergisch Gladbach, *01.02.1960.
2017-10-11: Nicht mehr Geschäftsführer: Schmidt, Detlev, Hilden, *16.05.1963.
2017-12-27: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Noll, Gerhard Friedrich, Wuppertal, *21.08.1957.
2019-11-21: Prokura erloschen: Noll, Gerhard Friedrich, Wuppertal, *21.08.1957.
2021-07-02: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Löber, Kathrin Daniela, Köln, *01.08.1975.