2009-09-21: Geschäftsanschrift: Gutenbergstr. 4, 30966 Hemmingen. Nicht mehr Geschäftsführer: Krückeberg, Rolf, Neustadt, *07.09.1946.
2009-11-18: Bestellt als Geschäftsführer: Bierer, Siegfried, Asendorf, *19.05.1943, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-02-18: Nicht mehr Geschäftsführer: Bierer, Siegfried, Asendorf, *19.05.1943.
2016-01-11: Bestellt als Geschäftsführer: Gentejohann, Ralf, Hamburg, *21.04.1970.
2016-06-21: Nicht mehr Geschäftsführer: Gentejohann, Ralf, Hamburg, *21.04.1970.
2018-10-09: Bestellt als Geschäftsführer: Krauss, Stephan, Nürnberg, *10.02.1962, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-01-31: Nicht mehr Geschäftsführer: Kayser, Arne, Hannover, *19.10.1955.