2016-06-07: Nicht mehr Geschäftsführer: Niggemeyer, Roland, Bochum, *30.07.1966; Schütte, Peter, Bochum, *24.01.1961.
2020-04-08: Die Gesellschafterversammlung vom 03.03.2020 hat die vollständige Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Nach Ergänzung des Geburtsdatums von Amts wegen weiterhin Geschäftsführer: Wegler, Thomas Helmut, Köln, *15.05.1964, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.