2009-08-21: Geschäftsanschrift: Ezanvillestr. 59, 69118 Heidelberg. Bestellt als Geschäftsführer: Nowak, Timo, Heidelberg, *31.12.1968, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2009-11-13: Die Gesellschafterversammlung vom 11.11.2009 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma) beschlossen. Firma geändert; nun: videre Lebensweltforschung GmbH.
2012-03-16: Nicht mehr Geschäftsführer: Nowak, Horst, Heidelberg, *04.12.1934.