2016-03-09: Geschäftsanschrift: Fahrenberg 4, 22885 Barsbüttel; Gegenstand: Der Großhandel und der Vertrieb von medizinischem Verbrauchsmaterial sowie alle damit im Zusammenhang stehende Tätigkeiten. Daneben die Erbringung von Dienstleistungen im vorgenannten Bereich. Kapital: 60.000,00 EUR; Vertretungsregelung: Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Jeder Geschäftsführer vertritt die Gesellschaft allein. Jeder Geschäftsführer kann von dem Verbot, Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen, befreit werden. Geschäftsführer: 1. Werner, Steffen, *14.05.1987, Barsbüttel; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 12.02.2016 mit Änderung vom 03.03.2016
2016-04-12: Geschäftsführer: 2. Bleith, Ulrich, *18.03.1968, Bargteheide; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2017-06-23: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Bleith, Ulrich
2022-03-09: Vertretungsregelung: Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer.
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Jeder Geschäftsführer kann von dem Verbot, Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen, befreit werden. Vorstand: Geschäftsführer: 3.
Bökemeier, Malte Jan, *16.09.1978, Hamburg; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer: 4.
Krogmann, Dennis, *18.05.1984, Barsbüttel; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 25.02.2022 wurde der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst, insbesondere Ziff. 5 .
2022-03-17: Vorstand: Die Eintragung zu Nr. 4 ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: hinsichtlich des Wohnorts; Geschäftsführer: Krogmann, Dennis, *18.05.1984, Hamburg; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2022-05-03: Vorstand: Änderung zu Nr. 1: aufgrund Wohnortänderung; Geschäftsführer: Werner, Steffen, *14.05.1987, Wentorf bei Hamburg; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen