2015-10-20: Firma: FinanceFox Services GmbH; Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift: Urbanstraße 71, 10967 Berlin; Gegenstand: die Vermittlung von Versicherungen und Finanzierungsprodukten über Online-Kanäle sowie über Apps, insbesondere der digitalen Lösung, welche unter dem Markennamen "FinanceFox" im Markt agiert sowie die Erbringung von Dienstleistungen für die operativ tätigen Gesellschaften der Unternehmensgruppe, mit Ausnahme von erlaubnispflichtigen Geschäften nach dem KWG; Stamm- bzw. Grundkapital: 25.000,00 EUR; Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer: 1.
Wesemann, Fabian, *03.06.1986, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 07.09.2015
2016-02-26: Geschäftsführer: 2.
Teicke, Julian, *10.10.1986, Zürich; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2018-09-06: Firma: wefox Group Services GmbH; Gegenstand: Die Vermittlung von Versicherungen und Finanzierungsprodukten über Online-Kanäle sowie über Apps, insbesondere der digitalen Lösung, welche unter dem Markennamen "wefox" im Markt agiert, sowie die Erbringung von Dienstleistungen für die operativ tätigen Gesellschaften der Unternehmensgruppe, mit Ausnahme von erlaubnispflichtigen Geschäften nach dem KWG. Änderung zu Nr. 2: Infolge Wohnortänderung nunmehr: Geschäftsführer: Teicke, Julian, *10.10.1986, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 09.07.2018 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in §§ 1 (Firma) und 2 (Gegenstand).
2021-01-14: Änderung zu Nr. 1: hinsichtlich der Vertretungsbefugnis; Geschäftsführer: Wesemann, Fabian; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Änderung zu Nr. 2: hinsichtlich der Vertretungsbefugnis; Geschäftsführer: Teicke, Julian; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer: 3.
Fazlic, Dario, *12.07.1985, Dietikon/Schweiz; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer: 4.
Lang, Oliver, *14.04.1972, Schindellegi/Schweiz; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen
2021-12-21: Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Fazlic, Dario; Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Lang, Oliver; Prokura: 1.
Dr. Hamm, Hilmar, *27.01.1979, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen; 2.
Müllenberg, Lina, *01.06.1985, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
2022-01-14: Prokura: Änderung zu Nr. 1: Geburtsdatum antragsgemäß berichtigt; Dr. Hamm, Hilmar, *05.03.1982, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen