2007-09-11: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 24.08.2007. Gegenstand: Verwaltung eigenen Vermögens, insbesondere die Beteiligung an anderen Gesellschaften sowie die Übernahme von deren Geschäftsführung, Vertretung und persönlichen Haftung. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Balk, Silke, Amtzell, *25.08.1972, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2007-09-25: Bestellt als Geschäftsführer: Balk, Stefan, Amtszell, *20.09.1966; Baumann, Josef-Ansgar, Leutkirch, *07.07.1957, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Balk, Silke, Amtzell, *25.08.1972.
2009-01-20: Bestellt als Geschäftsführer: Rudhart, Michael, Wangen im Allgäu, *30.12.1984, einzelvertretungsberechtigt.
2013-04-02: Die Gesellschafterversammlung vom 19.03.2013 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (SITZ) beschlossen. Sitz verlegt; nun: Wangen im Allgäu. Neue Geschäftsanschrift: Gegenbaurstraße 4, 88239 Wangen im Allgäu. Personenbezogene Daten (Wohnort) geändert bei Geschäftsführer: Baumann, Josef-Ansgar, Lochau / Österreich, *07.07.1957, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Personenbezogene Daten (Wohnort) geändert bei Geschäftsführer: Rudhart, Michael, Wolpertswende, *30.12.1984, einzelvertretungsberechtigt.
2017-01-09: Personenbezogene Daten geändert bei Geschäftsführer: Balk, Lena, Amtzell, *20.09.1966, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-05-04: Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Rudhart, Michael, Wolpertswende, *30.12.1984, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Balk, Lena, Amtzell, *20.09.1966.