2013-01-30: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 03.01.2013. Geschäftsanschrift: Arberstraße 24, 81679 München. Gegenstand des Unternehmens: Beratung anderer Unternehmen in betriebswirtschaftlichen/unternehmerischen Aufgabenstellungen, insbesondere Vertrieb, Akquisition, Organisation, Verwaltung und systemisches Coaching sowie Beteiligung an anderen Unternehmen. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Pientka, Reinhold, München, *13.06.1958; Pientka, Bettina, München, *27.07.1965, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-12-23: Die Gesellschafterversammlung vom 20.12.2016 hat die Änderung der §§ 1 sowie 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. Neue Firma: WU Projekt-Personal GmbH. Neuer Unternehmensgegenstand: Abschluss von Dienst- und Werkverträgem über Erbringung von Personal- und Projektdienstleistungen insbesondere für IT- und kaufmännisches Personal sowie Beschaffung, Vermittlung und Verleih von Personal nach dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz und Beratung anderer Unternehmen in betriebswirtschaftlichen/unternehmerischen Aufgabenstellungen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Bettina, Pientka, München, *27.07.1965.
2017-03-16: Die Gesellschafterversammlung vom 06.03.2017 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 575.000,00 EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Firma, Stammkapital. Neue Firma: WU PROJEKTPERSONAL GmbH. Geschäftsanschrift: Prinzregentenplatz 17, 81675 München. Neues Stammkapital: 600.000,00 EUR. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Pientka, Reinhold, München, *13.06.1958; Pientka, Bettina, München, *27.07.1965. Bestellt: Geschäftsführer: Hank, Ludwig, München, *17.11.1970, einzelvertretungsberechtigt. Einzelprokura: Reichenberger, Cornelia, München, *12.11.1967. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: van den Busch, Ulrich, Würselen, *06.03.1959.
2017-03-22: gelöscht, da verfrüht eingetragen: van den Busch, Ulrich, Würselen, *06.03.1959.
2017-04-06: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: van den Busch, Ulrich, Würselen, *06.03.1959.
2017-07-06: Prokura erloschen: van den Busch, Ulrich, Würselen, *06.03.1959.
2017-09-28: Die Gesellschafterversammlung vom 20.9.2017 hat die Änderung des § 1 der Satzung beschlossen. Neue Firma: wu personal GmbH.
2022-05-11: Die Gesellschafterversammlung vom 28.4.2022 hat die Änderung der §§ 5 , 13 (Einziehung), 16 (Güterstandsregelung) und 17 (Tod eines Gesellschafters) der Satzung beschlossen. Einzelprokura: Bose, Arna, Berlin, *22.03.1979.