2014-09-24: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Gramelspacher, Ralf, Bötzingen, *25.04.1979; Kunkel, Uwe, Bötzingen, *15.02.1965; Reisacher, Peter, Bötzingen, *02.06.1964.
2021-12-13: Bestellt als Geschäftsführer: Bohn, Markus, Sasbach am Kaiserstuhl, *28.01.1990; Dufner, Jonas, Bötzingen, *03.09.1994; Gramelspacher, Ralf, Bötzingen, *25.04.1979; Helde, Jürgen Bernhard, Sasbach am Kaiserstuhl, *16.10.1985. Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Thoma, Daniel Klaus, Bötzingen, *08.07.1965, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Gramelspacher, Ralf, Bötzingen, *25.04.1979.