2008-10-10: Nicht mehr Geschäftsführer: Müller, Michael, Dielheim, *24.06.1966. Bestellt als Geschäftsführer: Matthes, Johann David, Plankstadt, *09.12.1981.
2011-10-21: Nicht mehr Geschäftsführer: Matthes, Johann David, Plankstadt, *09.12.1981. Bestellt als Geschäftsführer: Zippel, Christoph Wolfgang, Plankstadt, *20.08.1961, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.